A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Servicio de Vivienda y Urbanización ).
Periodo Informado : 01 de Enero al 31 Diciembre 2010
Utima Actualizacion : 09/01/2011
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Canteros | Gormaz | Angelica Marigen | 5 | Const. Civil | Enc. Dpto. Operac. Habitac. | XV | Asig. Antigüedad 4; $31645; | Pesos | 2372494 | NO | 01-02-2009 | 31-12-2010 | Término de contrato |
Profesional | Garrido | Retamales | Hernán Rigoberto | 5 | Arquitecto | Enc. Dpto. Técnico | XV | Asig. Antigüedad 1, $7911; Asignación Dirección Superior, $377041; | Pesos | 2732277 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Término de contrato |
Profesional | Vargas | Heinrich | Luis Octavio | 5 | Abogado | Enc. Dpto. Jurídica | XV | Asig. Antigüedad 2, 15823; | Pesos | 2364180 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Villalobos | Tapia | Ivonne Benilde | 5 | Ing. en Adm. De Empresas | Enc. Dpto. de Adm. Y Finanzas | XV | Asig. Antigüedad 1, $7911; | Pesos | 2355236 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Acuña | Rosales | Gladys Cristina | 6 | Abogado | Contralora Interna Regional | XV | Asig. Antigüedad 1, $7463; | Pesos | 2185518 | NO | 01-04-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Correa | Maldonado | Katia Andrea | 7 | Arquitecto | Encargado Unidad de Estudios | XV | Asig. Antigüedad 1, $6879; | Pesos | 2027239 | NO | 01-02-2009 | 31-12-2010 | Término de contrato |
Profesional | Giacaman | García | Blanca Angélica | 7 | Arquitecto | Asesor de Dirección | XV | (1) | Pesos | 860901 | NO | 18-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Zavala | Godoy | Molly Pamela | 7 | Arquitecto | Encargada Asitencia Técnica | XV | (1) | Pesos | 2027754 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Advis | Brevis | Honna-is Clara | 8 | Ing. Comercial | Analista Contraloría Interna Regional | XV | (1) | Pesos | 1808112 | NO | 01-08-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Raglianti | Hidalgo | Gianco Umberto | 8 | Realizador en cine y televicion | Asesor de Dirección | XV | (1) | Pesos | (ii) | NO | 08-01-2009 | 31-12-2010 | Renuncia voluntaria a partir del 01/10/2010 |
Profesional | Canelo | Prado | Paola Andrea | 9 | Ing. En Ejec. En computacion | Analista Departamento Programación | XV | Asig. Antigüedad 1, $5897; | Pesos | 1737738 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Ledezma | Caro | Carolina Vanessa | 9 | Ing. Civil | Profesional Unidad de Estudios | XV | (1) | Pesos | 1732438 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Montero | Meza | Pía Veronica | 9 | Abogado | Abogado Depto. Jurídico | XV | (1) | Pesos | 1729798 | NO | 13-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Olivares | Petrucelli | Jacqueline Dolores | 9 | Asistente social | Analista OIRS - Encargada SIAC | XV | Asig. Antigüedad 1, $5897; | Pesos | 1737738 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Vergara | Valenzuela | Marcela Elena | 9 | Asistente social | Encargada Sección Organización de la Demanda | XV | Asig. Antigüedad 1, $5897 | Pesos | 1737738 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Flores | Fernández | Mario Alejandro | 10 | Contador Auditor | Encargado de Oficina Contabilidad y Ppto. | XV | (1) | Pesos | 1613522 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Morán | Toledo | Ernesto Nicolás | 10 | Ing. Civil | Profesional Unidad de Estudios | XV | (1) | Pesos | 1539873 | NO | 16-11-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Ovalle | Muñoz | Alonso | 10 | Arquitecto | Profesional Unidad de Estudios | XV | (1) | Pesos | 1528557 | Ver Detalle | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Peñailillo | Latorre | Gonzalo Andre | 10 | Const. Civil | Analista Departamento Programación | XV | (1) | Pesos | 1613522 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Zapata | Sepúlveda | Sergio Leonardo | 10 | Ing Comercial | Encargado Gestión Departamento de Administración y Finanzas | XV | (1) | Pesos | 1610454 | NO | 16-01-2009 | 31-12-2010 | |
Técnico | Martínez | Riquelme | Sylvia | 11 | Educadora del Hogar | Analista OIRS | XV | (1) | Pesos | (ii) | NO | 01-01-2009 | 17-05-2010 | Presenta solicitud de retiro para acceder al beneficio de las leyes 19.882 y 20.212 a partir del 17 de mayo de 2010 |
Profesional | Miranda | Arenas | Ernesto Rodrigo | 11 | Arquitecto | Profesional Unidad de Estudios | XV | (1) | Pesos | 1474514 | Ver Detalle | 01-03-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Soto | Castillo | Valeska Andrea | 11 | Const. Civil | Profesional Unidad de Obras | XV | (1) | Pesos | 1474514 | NO | 01-03-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Soto | Beltrán | Ximena Rossana | 11 | Ing. Contructor | Profesional Unidad de Obras | XV | (1) | Pesos | 1479039 | NO | 09-02-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Zencovich | Rodríguez | Francisco Maximiliano | 11 | Psicologo | Encargado Oficina de RRHH | XV | (1) | Pesos | 1439969 | NO | 01-08-2009 | 31-12-2010 | Término de contrato |
Profesional | Artigas | Oneto | Gina Mafalda | 12 | Administrador Público | Encargado Sección Pago de Subsidios | XV | (1) | Pesos | 1364818 | NO | 16-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Martínez | Aguilera | Gardenia del Carmen | 13 | Enseñanaza Media completa | Secretaria Depto. Técnico | XV | Asig. Antigüedad 12, $52015; | Pesos | 828062 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Pantoja | Kauffmann | Alejandra Valeria | 13 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo Sección Pago de Subsidios | XV | (1) | Pesos | 758854 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Profesional | Vinaya | Bolaños | Fabiola Karen | 13 | Contador Auditor | Profesional Oficina Contab. y Ppto | XV | (1) | Pesos | 1249215 | NO | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Duque | Valderrama | Jacqueline Angelica | 14 | Secretaria en Administracion | Encargado Oficina Servicios Generales | XV | (1) | Pesos | 716449 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Técnico | Jorquera | Zamudio | Josue Miguel | 14 | Tecnico Analista de Sitema | Encargado de Informática, Oficina de Partes y Gestión documental | XV | (1) | Pesos | (ii) | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | Renuncia voluntaria a partir del 01/10/2010 |
Profesional | Rojas | Capetillo | Florencia Magda | 14 | Contador Auditor | Profesional Oficina Contab. y Ppto | XV | (1) | Pesos | (ii) | NO | 23-02-2010 | 11-04-2010 | Término de Reemplazo por licencia médica maternal |
Técnico | Saavedra | González | Juan Carlos | 15 | Técnico en Electrónica y Microprocesadores | Encargado Informática y Gestión Documental | XV | (1) | Pesos | 341811 | NO | 15-10-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Fuentes | Rojas | Valentina Lastenia | 16 | Secretaria en Administracion | Secretaria Dirección | XV | (1) | Pesos | 632546 | Ver Detalle | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Técnico | Herrera | Álvarez | Juana Rosa | 16 | Contador Tecnico | Técnico Oficina Contabilidad y Presupuesto | XV | (1) | Pesos | 632546 | NO | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Técnico | Jiménez | Castillo | Elizabeth Sophia | 16 | Tecnico Asistente Judicial | Técnico Oficina Servicios Generales | XV | (1) | Pesos | 632546 | Ver Detalle | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Escobillana | Aguilera | Luis Enrique | 18 | Enseñanaza Media completa | Administrativo Oficina de Partes | XV | (1) | Pesos | 571743 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Lavin | Sepúlveda | Maria Olga | 18 | Contador Tecnico | Secretaria Depto. OOHH | XV | Asig. Antigüedad 1, $2949; | Pesos | 575077 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | López | Herrera | Johnny Pablo | 18 | Enseñanaza Media completa | Adm. OIRS | XV | Asig. Antigüedad 1, $2949; | Pesos | 575077 | NO | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Mamani | Mamani | Elizabeth Jacqueline | 18 | Secretaia Ejecutiva | Adm. Oficina RRHH | XV | (1) | Pesos | 571165 | NO | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Tapia | Santis | Sandra Pilar | 18 | Secretaia Ejecutiva | Administrativo Sección Evaluación y Control del Sistema de Postulación | XV | (1) | Pesos | 571165 | NO | 08-01-2009 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | Gilberto | Aranda | Julio Osvaldo | 20 | Básica completa | Auxiliar de Servicios | XV | Asig. Antigüedad 1, $2576; | Pesos | 527256 | Ver Detalle | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | Núñez | Araya | Gildardo Boris | 20 | Enseñanaza Media completa | Chofer | XV | (1) | Pesos | 541283 | Ver Detalle | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | Saavedra | González | Patricio Alejandro | 20 | Enseñanaza Media completa | Chofer | XV | (1) | Pesos | 524242 | Ver Detalle | 01-01-2009 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | Villalobos | Topoco | Alfonso Alejandro | 21 | Enseñanaza Media completa | Auxiliar de Servicios | XV | (1) | Pesos | 485602 | Ver Detalle | 01-02-2010 | 31-12-2010 |